Entreprise : SOCIETE CIVILE CHAMMING'S-LE BORGNE - SIREN 500 582 168
Identité
(Entreprise radiée le 25/05/2020)
Dénomination
SOCIETE CIVILE CHAMMING'S-LE BORGNE
SIREN (siège)
500 582 168
Date d'immatriculation au RNE
23/10/2007
Date de fin de la personne morale
22/10/2106
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 RTE DE LANNIEN 29510 EDERN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMMING'S JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
EDERN
Nom, Prénom(s)
LEBORGNE HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
CONCARNEAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/2007
Siret
50058216800018
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et administration de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à Edern - 7 route de Lannien - emprunt de tous fonds nécessaires a cet objet
Adresse
7 RTE 7 route de Lannien
29510 , Edern - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3647
Date d'ajout
25/05/2020
Description
Par jugement en date du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3648
Date d'ajout
25/05/2020
Description
Radiation du RCS le 25/05/2020 avec effet au 28/04/2020 Radiation de la société à compter du 28 avril 2020. Article R123-129 1 du décret du 09 mai 2007 - (Clôture pour insuffisance d'actif). Jugement du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 28 avril 2020.
Numéro d'observation
2858
Date d'ajout
19/05/2015
Description
Par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SOCIETE CIVILE CHAMMING'S-LE BORGNE, désigne madame Stéphanie BOUFFOS en qualité de juge commissaire titulaire, désigne la SELARL EMJ, représentée par Maître Bernard CORRE, mandataire judiciaire, 6 rue Saint Marc à Quimper en qualité de liquidateur, désigne Maître GUERPILLON BERGERON, commissaire priseur à QUIMPER pour réaliser l'inventaire et fixe au 23 février 2015 la date de cessation des paiements (notification du greffe du TGI de Quimper du 18 mai 2015)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).