Entreprise : L OASIS II - SIREN 500 501 796
Identité
Dénomination
L OASIS II
SIREN (siège)
500 501 796
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2007
Début d’activité
02/01/2008
Date de fin de la personne morale
15/10/2067
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Hôtel Restaurant, sandwich, boissons, station service et boutique shop
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
RTE NATIONALE 113 30127 BELLEGARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCCARO THIERRY , ROGER , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2008
Siret
50050179600014
Enseigne
L'OASIS II
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel Restaurant, sandwich, boissons, station service et boutique shop
Adresse
RTE NATIONALE 113
30127 , BELLEGARDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/020918
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10/06/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/013658
Date d'ajout
16/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 16/07/2019 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 rue des Lombards 30000 Nîmes. Date de cessation des paiements : 01/03/2019
Numéro d'observation
F18/018932
Date d'ajout
08/12/2018
Description
Par ordonnance en date du 08/12/2018, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné mandataire judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/017933
Date d'ajout
24/11/2018
Description
Par ordonnance en date du 24/11/2018, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Maître TORELLI 29 Rue des Lombards 30000 NIMES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/012767
Date d'ajout
25/08/2018
Description
Modification relative aux dirigeants PANICUCCI Denis Henry Marie nom d'usage : PANICUCCI Denis n'est plus gérant ROCCARO Thierry Roger Daniel nom d'usage : ROCCARO Thierry devient gérant à compter du 19/06/2018
Numéro d'observation
F14/002965
Date d'ajout
25/02/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25/02/2014 prononçant l' arrêt du plan de redressement et d'apurement du passif pour une durée de 10 ans . Commissaire à l'exécution du plan : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES
Numéro d'observation
F14/002317
Date d'ajout
17/02/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 31.12.2013 PANICUCCI Nicolas Denis nom d'usage : PANICUCCI Nicolas n'est plus gérant
Numéro d'observation
F13/009068
Date d'ajout
25/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25/06/2013 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 20/02/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/002611
Date d'ajout
20/02/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 20/02/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DOUAIS Xavier, Juge commissaire suppléant : Monsieur NAVARRO Robert Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 29 RUE DES LOMBARDS 30000 NIMES. Date de cessation des paiements : 01/01/2013
Numéro d'observation
F11/002792
Date d'ajout
23/02/2011
Description
A compter du 29.10.2010 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).