Entreprise : LES OULETTES - SIREN 500 460 068
Identité
Dénomination
LES OULETTES
SIREN (siège)
500 460 068
Date d'immatriculation au RNE
16/10/2007
Début d’activité
20/12/2013
Date de fin de la personne morale
15/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Location de meublés professionnel
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LE VILLAGE 30430 ROCHEGUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON MICHEL , ROBERT , SAMUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2013
Siret
50046006800033
Nom commercial
LA MINE D'OR
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de meublés professionnel
Autres Activités
Location de meublés professionnel
Adresse
LE VILLAGE
30430 , ROCHEGUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/10/2007
Siret
50046006800017
Code APE
741J
Adresse
MAS DE LA CHAM
30500 , SAINT-BRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2007
Siret
50046006800025
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
153 CHE DES HOULETTES
30160 , GAGNIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/001635
Date d'ajout
04/02/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 20.12.2013 MOUTOUNET Bertrand nom d'usage : MOUTOUNET Bertrand n'est plus gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/001635
Date d'ajout
04/02/2014
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :Location de gîtes Nouvelle(s) activité(s) :Location de meublés professionnel à compter du 20/12/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).