Entreprise : MIC HOLDING - SIREN 500 459 698
Identité
Dénomination
MIC HOLDING
SIREN (siège)
500 459 698
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2007
Début d’activité
10/10/2007
Date de fin de la personne morale
14/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
prise de participations, gestion et administration des participations et filiales, prestations de services notamment aux filiales
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
66000 EUR
Adresse du siège
260 LES CLOSAILLES 71680 VINZELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORESTIN CHRISTOPHE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Vinzelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/2007
Siret
50045969800030
Nom commercial
MIC HOLDING
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
prise de participations, gestion et administration des participations et filiales, prestations de services notamment aux filiales
Adresse
260 LES CLOSAILLES
71680 , VINZELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2007
Siret
50045969800014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LA MUTTE
71250 , CLUNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
50045969800022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ZA DES COMBES
71000 , VARENNES-LES-MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/003767
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur MORESTIN Christophe Nouvelle Adresse : 260 Lieu-dit Les Closailles 71680 VINZELLES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/003767
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du ZA des Combes 71000 VARENNES-LES-MACON au 260 Les Closailles 71680 VINZELLES à compter du 01/06/2023
Numéro d'observation
F23/003767
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Modification relative aux dirigeants MORESTIN Christophe Jean nom d'usage : MORESTIN Christophe n'est plus gérant MORESTIN Christophe Jean nom d'usage : MORESTIN Christophe devient président à compter du 01/06/2023
Numéro d'observation
F23/003767
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/06/2023
Numéro d'observation
F23/003768
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).