Entreprise : FINANCIERE DU FROMEUR - SIREN 500 448 063
Identité
(Entreprise radiée le 08/08/2017)
Dénomination
FINANCIERE DU FROMEUR
SIREN (siège)
500 448 063
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2007
Date de fin de la personne morale
11/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6695874 EUR
Adresse du siège
KERLUREC 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRY HUBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
PERRIN ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/10/2007
Siret
50044806300015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE FERDINAND DE LESSEPS
29400 , LANDIVISIAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE FROMEUR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/05/2011
Siret
50044806300023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
14 RUE LOUIS ARMAND
29600 , SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE KERIVEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
50044806300031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ZI DE LA BELLE ALOUETTE
56120 , JOSSELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/01/2015
Siret
50044806300049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
KERLUREC
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4545
Date d'ajout
08/08/2017
Description
Radiation du RCS le 08/08/2017 avec effet au 31/05/2017 Radiation par suite de clôture des opérations de liquidation
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5007
Date d'ajout
15/09/2016
Description
Déclaration de cessation d'activité à compter du 20/06/2016 - Suppression du fonds Dissolution amiable de la société à compter du 20/06/2016 Liquidateur : PERRIN ALAIN demeurant à THEIX-NOYALO, Kerlurec Le siège de la liquidation est fixé à : Kerlurec 56450 Theix Noyalo Journal d'annonces légales : TERRA en date du 29/07/2016
Numéro d'observation
4551
Date d'ajout
25/09/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2014 : Ancienne adresse : 14 rue Louis-Armand - ZI de Keriven 29600 Saint-Martin-des-Champs Nouvelle adresse ZI de la Belle Alouette 56120 Josselin Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2014 : Mr JANNEZ Jean-Michel ZI de la Belle Alouette 56120 Josselin
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du GTC de Brest N° 1012 du 13/02/2014 : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 18/11/2013.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).