Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES SAPINS - SIREN 500 379 862
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DES SAPINS
SIREN (siège)
500 379 862
Date d'immatriculation au RNE
10/10/2007
Début d’activité
01/09/2007
Date de fin de la personne morale
09/10/2106
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural ; Activité laitière
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
162270 EUR
Adresse du siège
LA GRANDE CHEVILLONNIERE 53800 SELLE-CRAONNAISE (LA) FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAUGAN BEATRICE
Nom d'usage
POIRIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
LA SELLE CRAONNAISE
Nom, Prénom(s)
POIRIER ALICIA
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1996
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Limet
Nom, Prénom(s)
POIRIER CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
LA SELLE CRAONNAISE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50037986200013
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural ; Activité laitière
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Élevage de porcins,Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
LA GRANDE CHEVILLONNIERE
53800 , SELLE-CRAONNAISE (LA) - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5626
Date d'ajout
25/11/2016
Description
Le capital variable devient fixe à compter du 01/09/2016 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/09/2016 : Partant : FURON Luc, Gérant Nouveau : POIRIER Alicia, Gérant Prorogation de durée de la personne morale à compter du 01/09/2016 Ancienne : 40 ans Nouvelle : 99 ans
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).