Entreprise : NATIXIS CONSUMER FINANCE - SIREN 500 367 818
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2017)
Dénomination
NATIXIS CONSUMER FINANCE
SIREN (siège)
500 367 818
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2007
Fermeture de l'établissement - 50036781800019
- Date d'effet de la fermeture : 25/04/2017
Date de fin de la personne morale
04/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
35339652 EUR
Adresse du siège
30 AV PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Berrous GILS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Terpereau JEROME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Bosson CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Ste Foy d'Aigrefeuille
Nom, Prénom(s)
Hillmeyer MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Cassis
Nom, Prénom(s)
Mignon CEDRIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Chauvois PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Le Plessis Trévise
Nom, Prénom(s)
Delourmel PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
Rebillard PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
La Fouillouse
Nom, Prénom(s)
DERAMECOURT JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Le Vesinet
Nom, Prénom(s)
BOYER FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
BPCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
NATIXIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS & GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2007
Siret
50036781800019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations
Adresse
30 AV 30 avenue Pierre Mendès France
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2007B2037972
Date d'ajout
15/05/2017
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 22-03-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2007B2037976
Date d'ajout
15/05/2017
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2007B2037973
Date d'ajout
15/05/2017
Description
Actionnaire unique : NATIXIS SA - 30 Avenue Pierre Mendès France 75013 Paris - 542 044 524 RCS Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).