Entreprise : L'O A LA BOUCHE - SIREN 500 349 055
Identité
Dénomination
L'O A LA BOUCHE
SIREN (siège)
500 349 055
Date d'immatriculation au RNE
30/10/2007
Début d’activité
01/03/2008
Date de fin de la personne morale
29/10/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La société a pour objet : la préparation, fabrication et vente en tous points, fixe ou ambulant sur foires ou salons, de produits agroalimentaires de plats cuisinés, traiteur avec livraison de buffets servis ou non, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement
Code APE
1085Z - Fabrication de plats préparés
Capital social
6400 EUR
Adresse du siège
37 CHE DE L ADIEU 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE MARIE-ROSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2008
Siret
50034905500011
Nom commercial
L'O A LA BOUCHE
Enseigne
L'O A LA BOUCHE
Code APE
1085Z - Fabrication de plats préparés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La société a pour objet : la préparation, fabrication et vente en tous points, fixe ou ambulant sur foires ou salons, de produits agroalimentaires de plats cuisinés, traiteur avec livraison de buffets servis ou non, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement
Adresse
37 CHE DE L ADIEU
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1135
Date d'ajout
08/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/01/2012 : Partant : FONTAINE Antoine Jean-Philippe, Gérant Nouveau : FONTAINE Marie-Rose, Gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2389
Date d'ajout
05/08/2008
Description
Modification de la date de début d'activité Ancienne mention : 12/10/2007 Nouvelle mention : 01/03/2008 Date d'effet : 01/03/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).