Entreprise : LA MAIN VERTE - SIREN 500 342 753
Identité
Dénomination
LA MAIN VERTE
SIREN (siège)
500 342 753
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2007
Début d’activité
19/09/2007
Date de fin de la personne morale
07/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Création, entretien d'espaces verts, paysagistes, élégage, vente de végétaux, plantation diverses, dallages, pose de clôtures
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
4 RUE JEAN-PAUL VAILLANT 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOEL ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/09/2007
Siret
50034275300018
Nom commercial
LA MAIN VERTE
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, entretien d'espaces verts, paysagistes, élégage, vente de végétaux, plantation diverses, dallages, pose de clôtures
Adresse
4 RUE JEAN-PAUL VAILLANT
08000 , CHARLEVILLE-MEZIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/04/2017
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 07-04-2017 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/03/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 09/03/2017
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 15/05/2014 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 16/05/2013, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2013/79, date de cessation des paiements le 01/02/2013, et a désigné Monsieur Guy LANGUILLIER : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Yvon NEVEUX, liquidateur SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).