Entreprise : BAC BATIMENT - SIREN 500 322 052
Identité
Dénomination
BAC BATIMENT
SIREN (siège)
500 322 052
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2007
Début d’activité
25/09/2007
Date de fin de la personne morale
08/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment et tous travaux de second oeuvre, le génie civil
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
114 AV DU BAC 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE OLIVEIRA FERNANDO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
La Varenne Saint-Hilaire
Nom, Prénom(s)
DE OLIVEIRA LEITE FERNANDO
Nom d'usage
DE OLIVEIRA LEITE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
LA VARENNE ST HILAIRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/09/2007
Siret
50032205200019
Nom commercial
BAC BATIMENT GENIE CIVIL
Enseigne
BAC BATIMENT GENIE CIVIL
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment et tous travaux de second oeuvre, le génie civil
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
114 AV DU BAC
94210 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
42703
Date d'ajout
23/03/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 22/03/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Jsa
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20119
Date d'ajout
25/07/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 25/07/2016 nommant M. Arabyan Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
74529
Date d'ajout
16/02/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 16/02/2015 nommant M. Mathevon Michel juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
45699
Date d'ajout
12/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 12/02/2014 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J00126 , date de cessation des paiements le 12/08/2012 , désigne liquidateur Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Rue Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
40722
Date d'ajout
18/12/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
BJ 2012-08-12 CESSATION DE PAIEMENT 2014-02-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,LB 2017-03-22 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF 2017-05-30 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,11 2014-02-12 OUVERTURE LJ 2014-02-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).