Entreprise : SCI F.C.F - SIREN 500 319 090
Identité
Dénomination
SCI F.C.F
SIREN (siège)
500 319 090
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2007
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 50031909000014
- Date d'effet de la fermeture : 27/06/2012
Fermeture de l'établissement - 50031909000022
- Date d'effet de la fermeture : 13/12/2017
Date de fin de la personne morale
03/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
150 EUR
Adresse du siège
152 RUE DE NANTES 59167 LALLAING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FASTYN VALERIE , HEDWIGE
Nom d'usage
BOUILLET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Lallaing
Nom, Prénom(s)
BOUILLET DAVID , JEAN-MARC , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Lallaing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/2007
Siret
50031909000030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, gestion, location, prise à bail de tous immeubles bâtis ou non, ainsi que leur administration et exploitation et la mise en valeur de ces immeubles.
Adresse
152 RUE 152 Rue de Nantes
59167 , Lallaing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/09/2007
Siret
50031909000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RUE DES FRERES MARTEL
59950 , AUBY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/2012
Siret
50031909000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 RUE JOSEPH TREDEZ
59167 , LALLAING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8922
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 18/09/2023 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/11/2023
Description
Dissolution à compter du 18/09/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 18/09/2023, siège de la liquidation : 45 Rue Joseph Tredez 59167 Lallaing, parution de la publicité légale : L'Observateur paru le 06/11/2023
Numéro d'observation
4534
Date d'ajout
01/10/2012
Description
Transfert du siège social à compter du 27/06/2012 : Ancienne adresse : 12 RUE DES FRERES MARTEL 59950 AUBY Nouvelle adresse : 45 rue Joseph Tredez 59167 Lallaing Transfert de l'établissement principal à compter du 27/06/2012 : Ancienne adresse : 12 RUE DES FRERES MARTEL 59950 AUBY Nouvelle adresse : 45 rue Joseph Tredez 59167 Lallaing Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2012 : Modifié : BOUILLET David, Jean-Marc, Daniel, Gérant(e), demeurant 45 rue Joseph Tredez 59167 Lallaing Modifié : BOUILLET Valérie, Hedwige, Gérant(e), demeurant 45 rue Joseph Tredez 59167 Lallaing
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).