Entreprise : SLIM'TRANSPORTS - SIREN 500 315 221
Identité
Dénomination
SLIM'TRANSPORTS
SIREN (siège)
500 315 221
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2007
Début d’activité
01/10/2007
Date de fin de la personne morale
02/10/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le transports (et la sous traitance) de transports routiers de marchandises d'un poids total maximal n'excédant pas 3.5 tonnes.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
12000 EUR
Adresse du siège
3 LOT LES RIVOIRES 38140 CHARNECLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEDJALDI SLIMANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Le Touvet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50031522100019
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le transports (et la sous traitance) de transports routiers de marchandises d'un poids total maximal n'excédant pas 3.5 tonnes.
Adresse
3 LOT LES RIVOIRES
38140 , CHARNECLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/009470
Date d'ajout
30/04/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/04/2019 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001399
Date d'ajout
24/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/01/2017 prononçant la Liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement. Liquidateur judiciaire : Me SERRANO Philippe 61 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN. Date de cessation des paiements : 18/01/2017
Numéro d'observation
F16/018442
Date d'ajout
19/12/2016
Description
Par ordonnance en date du 19/12/2016, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Rémi SAINT-PIERRE dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par la SELARL AJ UP 14 rue Dominique Villars à Grenoble.
Numéro d'observation
F16/018460
Date d'ajout
19/12/2016
Description
Par ordonnance en date du 19/12/2016, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Rémi SAINT-PIERRE dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par la SELARL AJ UP 14 rue Dominique Villars à Grenoble.
Numéro d'observation
F15/020582
Date d'ajout
15/12/2015
Description
Par jugement en date du 15/12/2015, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l'adoption du plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation de son activité et apurement de son passif. Commissaire à l'exécution du plan : Me SAINT PIERRE Rémi 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE, nommé pour toute la durée de remboursement du passif.
Numéro d'observation
F15/010105
Date d'ajout
16/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 16/06/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/12/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/000884
Date d'ajout
20/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20/01/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 16/06/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/009778
Date d'ajout
01/07/2014
Description
Par ordonnance en date du 01/07/2014, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Régis BARBEY dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par Me Rémi SAINT-PIERRE 14 rue Dominique Villars à Grenoble.
Numéro d'observation
F14/008884
Date d'ajout
17/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 17/06/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me SERRANO Philippe 61 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN, Administrateur judiciaire : Me BARBEY Régis 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/04/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).