Entreprise : ARIA - SIREN 500 311 972
Identité
Dénomination
ARIA
SIREN (siège)
500 311 972
Date d'immatriculation au RNE
09/10/2007
Début d’activité
01/10/2007
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 50031197200011
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2010
Fermeture de l'établissement - 50031197200029
- Date d'effet de la fermeture : 10/03/2015
Date de fin de la personne morale
08/10/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Activité de nettoyage de locaux de tous matériels et objets.
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
155 CRS BERRIAT 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIAZ NATHALIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50031197200037
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de nettoyage de locaux de tous matériels et objets.
Adresse
155 CRS BERRIAT
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50031197200011
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Activité principale
Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
13 RUE DES CHAMPS ELYSEES
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
50031197200029
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Activité principale
Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
14 RUE CLOT BEY
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/019905
Date d'ajout
06/07/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05/07/2022 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000202
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Numéro d'observation
F18/019299
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 11/12/2018 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble - Date de cessation des paiements : 02/08/2018
Numéro d'observation
F18/015850
Date d'ajout
09/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 09/10/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître MASSELON Dominique 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble. Date de cessation des paiements : 02/08/2018
Numéro d'observation
F15/006010
Date d'ajout
31/03/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 14 Rue Clôt Bey 38000 GRENOBLE au 155 Cours Berriat 38000 GRENOBLE à compter du 10/03/2015
Numéro d'observation
F10/009847
Date d'ajout
26/07/2010
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 13 Rue des Champs Elysées 38100 GRENOBLE au 14 Rue Clôt Bey 38000 GRENOBLE à compter du 01/07/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).