Entreprise : NATE - SIREN 500 307 830
Identité
Dénomination
NATE
SIREN (siège)
500 307 830
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2007
Début d’activité
24/09/2007
Date de fin de la personne morale
03/10/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion, location, cession de tous biens immobiliers et de tous droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
ZA DE KERBOULARD 56250 SAINT-NOLFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NEGRO ANTONIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
NEGRO NATHALIE , BERNADETTE , LUCIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
NEGRO ALEXANDRE , EUGENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
PLANTARD EDITH , RENEE , MARIE-JOSEPH
Nom d'usage
NEGRO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Saint-Nolff
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/09/2007
Siret
50030783000017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, location, cession de tous biens immobiliers et de tous droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, gestion, location, cession de tous biens immobiliers et de tous droits immobiliers.
Adresse
ZA DE KERBOULARD
56250 , SAINT-NOLFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3366
Date d'ajout
20/06/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2018 : Modifié : NEGRO Nathalie, Bernadette, Lucie, Gérante, Associée indéfiniment responsable, demeurant 22, rue Jean Martin 56000 VANNES Modifié : NEGRO Alexandre, Eugène, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 6, allée Prad Bihan 56000 VANNES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4234
Date d'ajout
08/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2010 : Partant : SCI NEGRO IMMOBILIER, Associée Partant : SARL ETNA, Associée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).