Entreprise : SCEA ECURIE CRISTAL - SIREN 500 262 555
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
SCEA ECURIE CRISTAL
SIREN (siège)
500 262 555
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2007
Date de fin de la personne morale
03/10/2106
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
13000 EUR
Adresse du siège
7 RUE DES 10 ARPENTS 60800 FRESNOY-LE-LUAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERBAULET ERNST
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
RECKLINGHAUSSEN
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER PHILIPPE , ABEL , GEORGES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Auger-Saint-Vincent
Nom, Prénom(s)
LEVASSEUR PHILIPPE , LUCIEN , ANDRE , ROGER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Ailly-sur-Noye
Nom, Prénom(s)
LE JOLU FABRICE , LUCIEN , YVES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
VERVA GUY , PIERRE , MARTIAL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Fresnoy-le-Luat
Nom, Prénom(s)
MANFREDI DOMENICO , GIUSEPPE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Montfermeil
Nom, Prénom(s)
PRUDHOMME DANIEL , JULIEN , GEORGES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Lumbres
Nom, Prénom(s)
VERVA PIERRE-YVES , PHILIPPE , GUY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Fresnoy-le-Luat
Nom, Prénom(s)
MULER ROLAND , PETER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
FEHRALTORF
Nom, Prénom(s)
MALVOISIN FRANCK , ROLAND , HENRI
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Bavincourt
Nom, Prénom(s)
VERVA PHILIPPE , PIERRE , MARCEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
La Herlière
Nom, Prénom(s)
BLANCHET BERNARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
BENAIM FERNAND , SEMTOB
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2014
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/02/2007
Siret
50026255500013
Code APE
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de toute propriété agricole, leur exploitation telle que définie à l'art L.311-1 du Code Rural soit directement soit par voie de fermage métayage ou toute autre modalité et plus particulièrement l'exploitation de la carrière ou selon toute autre modalité et plus particulière- ment l'exploitation de la carrière de chevaux de courses au trot
Adresse
7 RUE 7 Rue des 10 Arpents
60800 , Fresnoy-le-Luat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6232
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 28/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41911
Date d'ajout
23/04/2015
Description
Dissolution à compter du 15/12/2014 siège de la liquidation au siège social parution de la publicité légale L'Oise Agricole du 17/04/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).