Entreprise : ARIA ELECTRONIQUE - SIREN 500 257 795
Identité
Dénomination
ARIA ELECTRONIQUE
Sigle
ARIA ELECTRONIQUE
SIREN (siège)
500 257 795
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2007
Début d’activité
01/01/2007
Date de fin de la personne morale
01/10/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Fabrication, étude et négoce de matériels électroniques, électriques, capteurs, instrumentation
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
ZONE D'ACTIVITE DE L'ESCOUBETOU 09340 VERNIOLLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBIC YVAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SEPROLEC FRANCE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vire-Normandie
Dénomination
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
50025779500020
Nom commercial
ARIA ELECTRONIQUE CAPTHERMIC
Enseigne
ARIA ELECTRONIQUE
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication, étude et négoce de matériels électroniques, électriques, capteurs, instrumentation
Adresse
ZONE D'ACTIVITE DE L'ESCOUBETOU
09340 , VERNIOLLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2007
Siret
50025779500012
Enseigne
ARIA ELECTRONIQUE
Code APE
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
09310 , ASTON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000264
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 18/01/2021 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur ALMUDEVER Patrick en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003852
Date d'ajout
23/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 16/12/2019 prononçant la modification du plan de sauvegarde.
Numéro d'observation
F18/002072
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 11/06/2018 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaires à l'exécution du plan : SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Prise en la personne de Me FOURQUIE 10 rue d'Alsace-Lorraine 31000 Toulouse
Numéro d'observation
F17/003340
Date d'ajout
04/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 04/12/2017 décidant la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 28/05/2018.
Numéro d'observation
F17/001742
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 18/05/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur RODRIGUEZ Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/001750
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 22/05/2017 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 27/11/2017.
Numéro d'observation
F17/000524
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Mandataire judiciaire : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/002927
Date d'ajout
29/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 28/11/2016 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur CARMONA Christian, Mandataire Judiciaire : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Prise en la personne de Me FOURQUIE 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
Numéro d'observation
F15/000178
Date d'ajout
20/01/2015
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis Zone Industrielle 09310 ASTON à compter du 15/03/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).