Entreprise : SCI LOAN - SIREN 500 241 401
Identité
(Entreprise radiée le 08/06/2018)
Dénomination
SCI LOAN
SIREN (siège)
500 241 401
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2007
Fermeture de l'établissement - 50024140100024
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2018
Fermeture de l'établissement - 50024140100016
- Date d'effet de la fermeture : 22/06/2009
Date de fin de la personne morale
30/09/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
20 EUR
Adresse du siège
4 RLE DES VIGNES CUTRELLES 77520 VIMPELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECAILLON RENAUD , GEORGES , GILBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paroy
Nom, Prénom(s)
CERNIAUT SANDRINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Paroy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50024140100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 B RUE DE LA LIBERTE
77520 , PAROY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50024140100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion pär location de biens immobiliers
Adresse
4 RLE 4 Ruelle des Vignes Cutrelles
77520 , Vimpelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
90813
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
90644
Date d'ajout
05/06/2018
Description
Dissolution à compter du 30/03/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/03/2018 siège de la liquidation A l'adresse du liquidateur parution de la publicité légale Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment du 04/05/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).