Entreprise : SARL RAUX BRUNO - SIREN 500 225 933
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2024)
Dénomination
SARL RAUX BRUNO
SIREN (siège)
500 225 933
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2007
Date de fin de la personne morale
02/10/2106
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LE CONFLUENT 73110 VALGELON-LA ROCHETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAUX BRUNO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Voglans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/09/2007
Siret
50022593300018
Enseigne
SHERPA
Activité principale
Commerce d'alimentation générale
Adresse
LA TRALENTA
73480 , BONNEVAL-SUR-ARC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET L'ALPAGA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/10/2019
Siret
50022593300026
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, revente de tous produits alimentaires ou non alimentaires.
Adresse
LE CONFLUENT
73110 , VALGELON-LA ROCHETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5069
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5069
Date d'ajout
08/03/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 08/03/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 08/03/2024
Numéro d'observation
11310
Date d'ajout
14/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery prononce en date du 14/06/2022, la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J00153, date de cessation des paiements le 01/01/2022, désigne liquidateur SELARL Etude Bouvet & Guyonnet / Me T. Bouvet Et Jf Guyonnet 44 Rue Charles Montreuil L'Axiome - BP 60219 73002 Chambéry Cedex, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
36996
Date d'ajout
07/11/2019
Description
- Date de début d'activité dans notre ressort : 05/12/2007
Numéro d'observation
36997
Date d'ajout
07/11/2019
Description
- Cessation d'activité du 07/09/2019 au 14/10/2019.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/10/2007
Description
Historique des observations depuis le 03/10/2007 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2007A232 le 03/10/2007 --- Publicité au Journal : La Maurienne --- Parution au Journal le 03/10/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).