Entreprise : KALEV - SIREN 500 092 564
Identité
Dénomination
KALEV
SIREN (siège)
500 092 564
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2007
Date de fin de la personne morale
20/09/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
21 LA FICAUDIERE 44210 PORNIC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOBLET GASTON , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1931
Commune de résidence
Besné
Nom, Prénom(s)
CORBILLE CANDICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
NOBLET EVELYNE , ANDREE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
CORBILLE HUGO , BENOIT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Fréhel
Dénomination
2A INVEST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/08/2007
Siret
50009256400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition d'un immeuble sis 170 rue du templé 75003 paris, son exploitation et son administration
Adresse
21 21 la Ficaudière Sainte Marie Sur Mer
44210 , Pornic - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/06/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 22-06-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : ECHO DE L'OUEST DU : 30-06-2023, adresse de liquidation : 17 rue du Traité de Paris 44210 PORNIC.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/05/2008
Description
225020080507 ********* Changement de co-gérant Date d'effet de la formalité: 02/04/2008 Ancien co-gérant : M. AUPIAIS Alain Pierre Georges. Co-gérant : M. CORBILLE Hugo Benoît.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).