Entreprise : CERES - SIREN 500 084 157
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2022)
Dénomination
CERES
SIREN (siège)
500 084 157
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2007
Fermeture de l'établissement - 50008415700014
- Date d'effet de la fermeture : 13/07/2010
Date de fin de la personne morale
23/09/2057
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
35 RUE CHARLES DE GAULLE 88200 REMIREMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIE RODOLPHE , FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Jeuxey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2010
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50008415700014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions
Adresse
35 RUE 35 rue Charles de Gaulle
88200 , Remiremont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7381
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Par jugement du 12/07/2022, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3566
Date d'ajout
21/07/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13/07/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : MR POIRAT LIQUIDATEUR : SCP BIHR-LE CARRER-NAJEAN 7, QUARTIER DE LA MAGDELEINE - 88000 EPINAL DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 01/07/2010
Numéro d'observation
2149
Date d'ajout
28/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/04/2010 : Partant : JEANNOT Franck Paul Etienne, Gérant(e) Nouveau : VIE Rodolphe Frédéric, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).