Entreprise : ALGIDE - SIREN 500 069 711
Identité
Dénomination
ALGIDE
SIREN (siège)
500 069 711
Date d'immatriculation au RNE
20/09/2007
Début d’activité
01/09/2011
Date de fin de la personne morale
19/09/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition d'un immeuble situé à st quai portrieux, 90 rue jeanne d'arc, son administration et exploitation
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
12 RUE JEAN MONNET 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBILLE HUGO , BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Fréhel
Dénomination
C A L I M
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Quay-Portrieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
50006971100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition d'un immeuble situé à st quai portrieux, 90 rue jeanne d'arc, son administration et exploitation
Autres Activités
acquisition d'un immeuble situé à st quai portrieux, 90 rue jeanne d'arc, son administration et exploitation
Adresse
12 RUE JEAN MONNET
44210 , PORNIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2007
Siret
50006971100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 LA FICAUDIERE
44210 , PORNIC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINTE MARIE SUR MER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/05/2008
Description
225020080521 ********* Changement de co-gérant Date d'effet de la formalité: 02/04/2008 Ancien co-gérant : M. AUPIAIS Alain Pierre Georges. Co-gérant : M. CORBILLE Hugo Benoît.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).