Entreprise : BF COOKING - SIREN 500 029 889
Identité
Dénomination
BF COOKING
SIREN (siège)
500 029 889
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2007
Début d’activité
11/10/2007
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 50002988900028
- Date d'effet de la fermeture : 27/02/2012
Date de fin de la personne morale
17/09/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2008
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
siège social
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
19 RUE DORMOY 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FANTINI THIERRY , PIERRE , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Saint-Etienne
Nom, Prénom(s)
PAYEN MURIEL , MARCELLE
Nom d'usage
PAYEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Saint-Etienne
Établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2012
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
11/10/2007
Siret
50002988900028
Enseigne
BISTROT DU BOUCHER - SAINT ETIENNE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
bar, brasserie, restaurant
Adresse
13 PL JEAN JAURES
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
50002988900036
Adresse
19 RUE DORMOY
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/09/2007
Siret
50002988900010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
19 RUE GEORGES TEISSIER
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/007502
Date d'ajout
27/04/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 26/04/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001282
Date d'ajout
28/01/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Tribunal de Commerce de Saint Etienne en date du 22/01/2020 désignant en qualité de liquidateur judiciaire liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me Caroline JAL 9 Bld Mendès France 42000 SAINT-ETIENNE en remplacement du liquidateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
80039
Date d'ajout
24/08/2017
Description
Jugement Par arrêt en date du 4/8/2017, la Cour d¿appel de Lyon a constaté que Maître Jean BLANCHARD exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er juillet 2017, au sein de la SELARL MJ ALPES, 14, rue Edouard Herriot 38300 BOURGOIN JALLIEU, immatriculée au RCS de VIENNE. Ce même arrêt dit que pour l¿ensemble des mandats visés sur la liste annexée à sa requête du 29 juin 2017, Maître Jean BLANCHARD les accomplira dans le cadre de la SELARL MJ ALPES et non plus dans le cadre de l¿activité exercée à titre individuel, ce à compter du 1er juillet 2017 et dit que le Greffier du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE devra procéder à la mention du présent arrêt au RCS pour les procédures en cours à cette date.
Numéro d'observation
60750
Date d'ajout
21/01/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne prononce en date du 20/01/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00031 , date de cessation des paiements le 29/05/2015 , désigne liquidateur Me Blanchard Jean 9 Boulevard Mendès France 42000 Saint-Étienne , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
19777
Date d'ajout
08/10/2012
Description
Dissolution à compter du 30/07/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/07/2012 siège de la liquidation C/ M. Fantini et Mme Payen lieuduit Marconnave 07200 ST JULIEN DU SERRE
Numéro d'observation
15492
Date d'ajout
16/05/2012
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 27/02/2012 VENTE DU FONDS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/09/2008
Description
: Transfert du siège social de 42000 SAINT ETIENNE 19 RUE GEORGES TEISSIER à 42000 SAINT ETIENNE 19 RUE DORMOY à compter du 07/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).