Entreprise : 'LES TUILERIES' - SIREN 500 027 818
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2020)
Dénomination
'LES TUILERIES'
SIREN (siège)
500 027 818
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2007
Fermeture de l'établissement - 50002781800029
- Date d'effet de la fermeture : 05/09/2016
Fermeture de l'établissement - 50002781800011
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/2008
Date de fin de la personne morale
17/09/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20100 EUR
Adresse du siège
2 QUAI AULAGNIER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FENICE GEORGES-MICKAEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50002781800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE EDOUARD NAUD
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/09/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2007
Siret
50002781800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, exploitation, location, vente de tous immeubles et toutes opérations de marchand de biens.
Adresse
2 QUAI 2 Quai Aulagnier Port van Gogh
92600 , Asnières-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT VAN GOGH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
80024
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 18/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
55449
Date d'ajout
28/09/2016
Description
Dissolution à compter du 05/09/2016
Numéro d'observation
20464
Date d'ajout
18/07/2008
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).