Entreprise : LOAL - SIREN 500 023 858
Identité
Dénomination
LOAL
SIREN (siège)
500 023 858
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2007
Date de fin de la personne morale
17/09/2106
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
71 BD SALY 59300 VALENCIENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TETTINI NICOLAS , NELLO , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
50002385800011
Enseigne
PIZZA TOTO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception et vente de pizzas sur place et à emporter, restauration de type rapide
Adresse
71 BD 71 boulevard Saly
59300 , Valenciennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
13/10/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/06/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES EN DATE DU 18/06/2018 A PRONONCE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE Monsieur Jean-Louis EQUIPART JUGE COMMISSAIRE, Monsieur Serge MOREAU JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT, SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître J.Ph. BORKOWIAK LIQUIDATEUR .
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/02/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 27/02/2017
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/09/2016
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 05/09/2016 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15/05/2015, désignant en qualité de liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître J.Ph. BORKOWIAK 12-14 avenue Georges Clémenceau 59300 VALENCIENNES.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/04/2016
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/01/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/01/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 13/01/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).