Entreprise : SODIFA - SIREN 499 895 555
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2021)
Dénomination
SODIFA
SIREN (siège)
499 895 555
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2008
Date de fin de la personne morale
12/10/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
18500.04 EUR
Adresse du siège
LA HAUTE LOGE 62136 LESTREM FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DE LA HAUTE LOGE
RUE DE L
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOTIN STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARCQ EN BAROEUL
Nom, Prénom(s)
ROQUETTE CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Le Touquet-Paris-Plage
Dénomination
SOCIETE EXPERTS ET CONSEILS DE LA METROPOLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-André Lez Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2007
Siret
49989555500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
372 AV DE L HIPPODROME
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/2007
Siret
49989555500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion administration de tous immeubles ou parts de sociétés prise de participation prestation de services recherche de capitaux toutes opérations financières mobilières ou immobilières et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à l objet social
Adresse
LA haute Loge
62136 , Lestrem - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RUE DE LA HAUTE LOGE
RUE DE L
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16644
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14752
Date d'ajout
18/08/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 24/06/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/08/2021
Description
Dissolution à compter du 24/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/06/2021, liquidateur : ROQUETTE Christophe, siège de la liquidation : la haute loge 62136 Lestrem, parution de la publicité légale : L'Abeille de la Ternoise paru le 29/07/2021
Numéro d'observation
10754
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Réduction de capital à compter du 15/06/2017 Ancien : 1123500,04 EUR Nouveau : 18500,04 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).