Entreprise : CIPREN - SIREN 499 810 232
Identité
Dénomination
CIPREN
SIREN (siège)
499 810 232
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2007
Début d’activité
01/10/2007
Date de fin de la personne morale
05/09/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes activités de services, conseils, recherches, assistance et achat/vente en matière de communication, d'impression et d'édition tant en France qu à l'étranger. Conseils et services en externalisation
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Capital social
307680 EUR
Adresse du siège
21 RUE ARISTIDE BRIAND 92170 VANVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGHE FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Dénomination
COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Dénomination
LA COM PROD
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Gentilly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
49981023200037
Nom commercial
I.P.R.
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités de services, conseils, recherches, assistance et achat/vente en matière de communication, d'impression et d'édition tant en France qu à l'étranger. Conseils et services en externalisation
Adresse
21 RUE ARISTIDE BRIAND
92170 , VANVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
49981023200029
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
RUE MARCONI
76150 , MAROMME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA MAINE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
49981023200011
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
55 RUE BENOIT MALON
94250 , GENTILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49020
Date d'ajout
28/09/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 28/09/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42110
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19/06/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Maître PELLEGRINI Gilles, 7-9 Avenue de la Gare, 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE. , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 19/08/2019
Numéro d'observation
9770
Date d'ajout
14/01/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NANTERRE
Numéro d'observation
95893
Date d'ajout
11/01/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
6610
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 19/12/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
6610
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19/12/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
251
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 09/10/2018 nommant Selarl Baronnie - Langet prise en la personne de Me Maxime Langet 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
251
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 09/10/2018 nommant SELARL BARONNIE-LANGET, prise en la personne de Maître Maxime LANGET, 14 Avenue du Viaduc, 94130 NOGENT SUR MARNE. administrateur judiciaire à la place de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
90629
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 04/07/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00512 , date de cessation des paiements le 31/01/2018 désigne Administrateur Selarl Baronnie- Langet prise en la personne de Me Gilles Baronnie 14 Avenue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/01/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
90629
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL , prononce en date du 04/07/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 31/01/2018 désigne Administrateur SELARL BARONNIE-LANGET, prise en la personne de Me Gilles BARONNIE, 14 Avenue du Viaduc, 94130 NOGENT SUR MARNE. avec pour mission : d'assister le débiteur , Mandataire judiciaire Me P ELLEGRINI Gilles, 7-9 Ave de la Gare, 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE. , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/01/2019 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).