Entreprise : SCI LES BASSES GUERRIERES - SIREN 499 797 231
Identité
Dénomination
SCI LES BASSES GUERRIERES
SIREN (siège)
499 797 231
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2007
Début d’activité
21/09/2018
Date de fin de la personne morale
03/09/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
3 RUE DES JARDINS 53150 EVRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Evron
Nom, Prénom(s)
DELETANG JOELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Evron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/09/2018
Siret
49979723100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RUE DES JARDINS
53150 , EVRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/2007
Siret
49979723100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LES BASSES GUERRIERES
53600 , MEZANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7395
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 21/09/2018 : Ancienne adresse : les Basses Guerrières 53600 Mézangers Nouvelle adresse : 3 rue des Jardins 53600 Evron Modification portant sur les données d'une (ou de plusieurs) personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/09/2018 : Modifié (changement d'adresse) : LAMBERT Daniel, Gérant, Associé, demeurant 3 rue des Jardins 53600 Evron Modifié (changement d'adresse) : DELETANG Joëlle, Gérant, Associé, demeurant 3 rue des Jardins 53600 Evron Journal d'annonces légales : le Publicateur libre (53) en date du 25/10/2018
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).