Entreprise : LA SALAMANDRE - SIREN 499 772 234
Identité
Dénomination
LA SALAMANDRE
SIREN (siège)
499 772 234
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2007
Début d’activité
01/10/2007
Date de fin de la personne morale
20/09/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Cafe bar brasserie restaurant hotel meuble debit de boissons
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
76 RUE GRANDE 77300 FONTAINEBLEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAISSADE LILIANE , ELISE , MADELEINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Samois-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
49977223400013
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Cafe bar brasserie restaurant hotel meuble debit de boissons
Adresse
76 RUE GRANDE
77300 , FONTAINEBLEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
92257
Date d'ajout
16/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 16/07/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Archibald représentée par Me Laure . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 16/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50406
Date d'ajout
22/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 21/12/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00278 désigne liquidateur SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 31/12/2015
Numéro d'observation
42888
Date d'ajout
23/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 22/06/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00278 , date de cessation des paiements le 01/01/2015 désigne Mandataire judiciaire SELARL Archibald représentée par Me Laure 50 Avenue Thiers 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 22/12/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/05/2010
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 30/05/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/09/2007
Description
Historique des observations depuis le 21/09/2007 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2007A140 le 21/09/2007 --- Publicité au Journal : LA MARNE --- Parution au Journal le 22/08/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).