Entreprise : ENDUIT 32 - SIREN 499 724 664
Identité
Dénomination
ENDUIT 32
SIREN (siège)
499 724 664
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2007
Date de fin de la personne morale
30/08/2057
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
Z.A. DU JAMON 32310 VALENCE-SUR-BAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPES SIMOES FATIMA
Nom d'usage
JORGE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Gimont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/09/2007
Siret
49972466400028
Nom commercial
ENDUIT 32
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce et produits du bâtiment et plus particulierememnt produits spéciaux façadiers - Enduit de façades, travaux de peinture générale et revêtements muraux.
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Adresse
Zone Artisanale du Jamon
32310 , Valence-sur-Baise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2010
Siret
49972466400010
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
NEGOCE ET PRODUITS DU BATIMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT PRODUITS SPECIAUX FACADIERS ENDUIT DE FACADES TRAVAUX DE PEINTUR
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Code APRM
4334ZB - Travaux de peinture extérieure
Adresse
RTE DE TARBES
32550 , PAVIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA TUILERIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4572
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Radiation du RCS le 14/12/2017 avec effet au 08/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4571
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 08/12/2017, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de ENDUIT 32 (SARLU) (Procédure ouverte le 31/07/2015 ) Date d'effet : 08/12/2017
Numéro d'observation
3388
Date d'ajout
07/10/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 02/10/2015, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de ENDUIT 32 (SARLU) A désigné : Juge Commissaire maintenu : Didier CRUVELIER Liquidateur : Me Sophie DUMOUSSEAU - 18, rue des Pénitents Bleus - BP 40122 - 32003 AUCH CEDEX. Date d'effet : 02/10/2015
Numéro d'observation
2478
Date d'ajout
03/08/2015
Description
En date du 31/07/2015, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre ENDUIT 32 (SARLU) et a désigné : - Juge commissaire : Didier CRUVELIER, - Mandataire judiciaire : Maître Sophie DUMOUSSEAU - 18, rue des Pénitents Bleus - BP 40122 - 32003 AUCH CEDEX, a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 11/03/2015 la date de cessation des paiements.
Numéro d'observation
3429
Date d'ajout
02/11/2012
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal, à compter du 26/10/2012 : Ancienne adresse : route de Tarbes - la Tuilerie 32550 Pavie Nouvelle adresse : Zone Artisanale du Jamon 32310 Valence-sur-Baise
Numéro d'observation
3549
Date d'ajout
13/12/2010
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 08/11/2010 (SARLUnipersonnelle). Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 08/11/2010 : - Partant : RODRIGUES JORGE Aurindo, Gérant - Nouveau : JORGE Fatima née LOPES SIMOES, Gérante
Numéro d'observation
1606
Date d'ajout
03/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/04/2010 : Partant : JORGE Fatima, Gérante Nouveau : RODRIGUES JORGE Aurindo, Gérant Extension de l'objet social et adjonction d'activité de l'établissement principal situé route de Tarbes - la Tuilerie - 32550 Pavie à compter du 20/04/2010: - Ancienne activité : Négoce de produits du bâtiment, et plus particulièrement, produits spéciaux façadiers. - Nouvelle activité: Négoce et produits du bâtiment, et plus particulierememnt produits spéciaux façadiers - Enduit de façades, travaux de peinture générale et revêtements muraux.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
04 2015-07-31 OUVERT. PROCED. REDRESSEM. JUDIC. GAL 2015-08-07 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU GERS MAÎTRE SOPHIE DUMOUSSEAU,18 2015-10-02 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2015-10-13 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU GERS MAÎTRE SOPHIE DUMOUSSEAU,19 2017-12-08 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2018-02-06 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).