Entreprise : ARF - SIREN 499 688 273
Identité
Dénomination
ARF
SIREN (siège)
499 688 273
Date d'immatriculation au RNE
28/08/2007
Début d’activité
06/07/2007
Date de fin de la personne morale
27/08/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition, gestion, vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés ou tous groupements et de tous droits portant sur ces valeurs et titres. Propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits immobiliers, dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement ; éventuellement aliénation de ses immeubles au moyen de vente, d'échange ou d'apport en société
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
11878040 EUR
Adresse du siège
AV DU 29 AOUT 1944 51430 TINQUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ NOVOTEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONCHERI EDDIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Villeneuve-Saint-Germain
Nom, Prénom(s)
BLAVIER PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Villeneuve-Saint-Germain
Nom, Prénom(s)
FAYET ARNAUD , ANDRE , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Tinqueux
Nom, Prénom(s)
DUMEZ ANNICK
Nom d'usage
FAYET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Tinqueux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/2007
Siret
49968827300014
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, vente de valeurs mobilières, titres de placement, titres de toutes sociétés ou tous groupements et de tous droits portant sur ces valeurs et titres. Propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits immobiliers, dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement ; éventuellement aliénation de ses immeubles au moyen de vente, d'échange ou d'apport en société
Adresse
AV DU 29 AOUT 1944
51430 , TINQUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ NOVOTEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5846
Date d'ajout
16/07/2010
Description
Modification du mode de gestion - Adoption d'un conseil d'administration à compter du 20/05/2010 : Partant : CONCHERI Eddie, Commissaire aux comptes suppléant Partant : FARGES Jean-Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BLAVIER Philippe, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : CONCHERI Eddie Commissaire aux comptes titulaire Modifié : FAYET Arnaud André Henri, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/08/2007
Description
(Divers) Acte constitutif déposé au greffe du Tal de commerce de Reims, le 28.08.2007 - JAL de constitution : petites affiches Matot Braine du 30.07.2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).