Entreprise : ECONOMICA - SIREN 499 685 964
Identité
Dénomination
ECONOMICA
SIREN (siège)
499 685 964
Date d'immatriculation au RNE
27/08/2007
Début d’activité
10/08/2007
Date de fin de la personne morale
26/08/2106
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, édifiction, aménagement, gestion, exploitation, location de tous biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD LA PAGUERE 32810 MONTAUT-LES-CRENEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOCIETE DAVID SIST
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Auch
Dénomination
RD2S
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Montaut-les-Créneaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/2007
Siret
49968596400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, édifiction, aménagement, gestion, exploitation, location de tous biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, édifiction, aménagement, gestion, exploitation, location de tous biens immobiliers.
Adresse
LD LA PAGUERE
32810 , MONTAUT-LES-CRENEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2007
Siret
49968596400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD LAOUERE
32350 , ORDAN-LARROQUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3398
Date d'ajout
30/10/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 26/09/2014 : Ancienne adresse : lieu dit Laouère 32350 Ordan-Larroque Nouvelle adresse : Lieu dit la Paguère 32810 Montaut-les-Créneaux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2282
Date d'ajout
06/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/06/2010 : Partant : SIST Marie-Thérèse, Associé Société Civile Partant : SIST Maurice, Associé Société Civile Nouveau : EURL SOCIETE DAVID SIST, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).