Entreprise : ANTA - SIREN 499 670 669
Identité
Dénomination
ANTA
SIREN (siège)
499 670 669
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2007
Date de fin de la personne morale
23/08/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DOMBASLE 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Billore LAURENCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ULU SAVAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BOUDET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/07/2009
Siret
49967066900039
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence de voyages, organisation et commercialisation de voyages et séjours sur tous supports et prestations annexes.
Adresse
6 RUE 6 rue Dombasle
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2009
Siret
49967066900021
Code APE
7912Z - Activités des voyagistes
Activité principale
Activités des voyagistes
Adresse
25 RUE THIBOUMERY
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/2007
Siret
49967066900013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
17 QUAI STALINGRAD
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1259313
Date d'ajout
05/06/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 05/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
20/06/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 20/06/2013, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201301947, date de cessation des paiements le 11/06/2013, et a désigné : juge commissaire Mme Alduy liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Yohann Yang-Ting 11 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/06/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).