Entreprise : DIMITILE 14 - SIREN 499 638 567
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2021)
Dénomination
DIMITILE 14
SIREN (siège)
499 638 567
Date d'immatriculation au RNE
19/09/2007
Date de fin de la personne morale
18/09/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
101480 EUR
Adresse du siège
17 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENOT EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
LE GAL CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Bouguenais
Nom, Prénom(s)
SAMOLETOVA ANNA
Nom d'usage
MECHENTEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
PERDRIX FRANCK
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
MONTEJO MERCEDES
Nom d'usage
HALLER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
HENDRIX JEAN-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
MADOUX STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
LEHMANN LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
LECORGUILLE ANNE
Nom d'usage
RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
WESSELS GILLES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
SEGURAN PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
BOTTER MARC , ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
ROBERT PIERRE , MARC , JACQUES , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Nom, Prénom(s)
DELABIE MATTHIEU
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE KARINE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Nom, Prénom(s)
ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD , PAUL , MARIE , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Le Francois
Dénomination
AKIDRO
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Fort-de-France
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Fort de France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/06/2007
Siret
49963856700010
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
17 RUE 17 rue Eugène Eucharis Espace Dillon 3000
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
31/03/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 28-11-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Décision de l'associé unique en date du 27-09-2016 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ECOFIN, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LE LEGIS du 28-10-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).