Entreprise : CABINET DENTAIRE BIGA - SIREN 499 605 905
Identité
Dénomination
CABINET DENTAIRE BIGA
SIREN (siège)
499 605 905
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2007
Début d’activité
30/07/2007
Date de fin de la personne morale
29/07/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Exercice libéral de la profession de chirurgien dentiste
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
MOUDONG CENTRE 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM BIGA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRIMARD THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
DRAHI MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
PANSART CHARLY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1992
Commune de résidence
Le Gosier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/2007
Siret
49960590500011
Code APE
8623Z - Pratique dentaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice libéral de la profession de chirurgien dentiste
Adresse
MOUDONG CENTRE
97122 , BAIE MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM BIGA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
05/01/2018
Description
Modification relative aux associés à compter du 05/08/2017 :Partant : HELBERT Ivonne, Gérant, AssociéPartant : HELBERT Prosper Germain Josph, Gérant, AssociéJAL : france antilles du 26/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1617
Date d'ajout
11/04/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/03/2016 :Partant : GASSIER Romain, Gérant, Associé
Numéro d'observation
3780
Date d'ajout
19/07/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/06/2012 : Nouveau : GRIMARD Thomas, Gérant associéMise à jour : GASSIER Romain, Gérant associé
Numéro d'observation
4034
Date d'ajout
26/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2010 : Partant : LE BELLEGUY Pierre-Yves, Co-gérant associé
Numéro d'observation
4880
Date d'ajout
08/10/2009
Description
Modification autreNOMINATION D'UN CO GERANT: MR LE BELLEGUY PIERREJAL: 15/09/09Date d'effet : 01/07/2009
Numéro d'observation
4850
Date d'ajout
16/10/2007
Description
Changement de gérantGERANT MAINTENU/ DRAHI MARCNOUVEAU CO-GERANT-ASSOCIE / HELBERT PROSPER GERMAINDate d'effet : 19/07/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).