Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NANGIS - PLAINE DE LA BRIE - SIREN 499 530 558
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NANGIS - PLAINE DE LA BRIE
SIREN (siège)
499 530 558
Date d'immatriculation au RNE
10/08/2007
Début d’activité
21/06/2007
Date de fin de la personne morale
09/08/2106
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
Etablissement de crédit.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital social
929849.5 EUR
Adresse du siège
9 PL DUPONT PERROT 77370 NANGIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNOULT THERESE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Saint-Ouen-en-Brie
Nom, Prénom(s)
FOLLIOT JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
La Chapelle-Rablais
Nom, Prénom(s)
JAPPONT VANESSA , AUDREY
Nom d'usage
MIAKAMIQUE-CANTEY
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Mormant
Nom, Prénom(s)
JURVILLIER QUENTIN , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1994
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
QUENOY GILLES , ARMAND
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
La Chapelle-Gauthier
Nom, Prénom(s)
RETAUD JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Nangis
Nom, Prénom(s)
SABOTSY VOAHANGY , JOCELYNE
Nom d'usage
HUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Nangis
Nom, Prénom(s)
TAILLIEU REGIS , CLAUDE , GUY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Rampillon
Nom, Prénom(s)
TURPIN FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Rampillon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/2007
Siret
49953055800018
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit
Autres Activités
Etablissement de crédit
Adresse
9 PL DUPONT PERROT
77370 , NANGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/05/2008
Description
: Augmentation du capital social(ancien : 120 euros) à compter du 21.03.2008
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
20/03/2008
Description
: N° immatriculation ORIAS : 07 003 758
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/02/2008
Description
: Modification de l'origine du fonds suite à apport partiel d'actif à compter du 28.12.2007
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/09/2007
Description
: N° d'immatriculation au registre des intermédiai- res d'assurances : ORIAS 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).