Entreprise : CENFE COMMUNICATION - SIREN 499 503 290
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2019)
Dénomination
CENFE COMMUNICATION
SIREN (siège)
499 503 290
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2008
Fermeture de l'établissement - 49950329000029
- Date d'effet de la fermeture : 04/09/2018
Fermeture de l'établissement - 49950329000011
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2008
Date de fin de la personne morale
18/08/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
240789 EUR
Adresse du siège
135 PONT DES FLANDRES 59777 LILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Euralille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/2008
Siret
49950329000029
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
prise, détention, gestion de participation direc- tes ou indirectes dans toutes entreprises d'inves- tissements, établissement de crédits, sociétés d'assurance et sociétés financières, immobilières, industrielles ou commerciales, acquisition et gestion de toutes actions, obligations, parts et effets ou autres titres ou instruments financiers ainsi que droits mobiliers et immobiliers et la vente ou la réalisation de ces derniers sous quelque forme que ce soit
Adresse
135 PONT 135 pont de Flandres
59777 , Euralille - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2007
Siret
49950329000011
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
5 RUE MASSERAN
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/02/2019
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
26/11/2018
Description
Décision de l'associé unique en date du 29-06-2018 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE (RCS LILLE METROPOLE 383 000 692), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans la Gazette du 03-08-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
19/08/2008
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 75007 PARIS 5 RUE MASSERAN - RCS PARIS 2007B171 43 - à dater du 30/04/2008 Actes constitutifs : dé pôt au Greffe de Paris le 09/08/2007 publié dans l e Journal Spécial des Sociétés Françaises par Acti ons du 07/08/2007 Transfert : dépôt au Greffe de L ille le 18/08/2008 publié dans la Gazette de la Ré gion du Nord du 07/08/2008 et dans le Journal Spéc ial des Sociétés Françaises par Actions du 07/06/2 008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).