Entreprise : PRIMACONSULTING - SIREN 499 493 039
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2018)
Dénomination
PRIMACONSULTING
SIREN (siège)
499 493 039
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2007
Fermeture de l'établissement - 49949303900014
- Date d'effet de la fermeture : 31/10/2018
Date de fin de la personne morale
07/08/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
11 CRS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR PACIFIC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BITJOCKA JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
GRASSET BRIGITTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROI JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
49949303900014
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement en France et à l'étranger l'ingénierie, informatique, le conseil en organisation, la création, la distribution,et la maintenance de logiciels informatiques spécifiques, le négoce, la formation et l'assistance technique, la création l'acquisition la prise à bail
Adresse
11 CRS 11 Cours VALMY TOUR PACIFIC
92977 , Paris la Défense CEDEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR PACIFIC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92917
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
51693
Date d'ajout
13/11/2014
Description
Dissolution à compter du 29/10/2014 siège de la liquidation 4 AVENUE LAURENT CELY 92600 ASNIERES SUR SEINE
Numéro d'observation
44212
Date d'ajout
02/02/2010
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/10/2009
Numéro d'observation
7340
Date d'ajout
28/11/2007
Description
Résiliation du contrat de domiciliation,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).