Entreprise : SARL FERRET - SIREN 499 486 959
Identité
Dénomination
SARL FERRET
SIREN (siège)
499 486 959
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2007
Début d’activité
28/08/2007
Date de fin de la personne morale
14/10/2106
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, traiteur, croissanterie.
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DES CORDELIERS 02200 SOISSONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRET FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Liesse-Notre-Dame
Nom, Prénom(s)
FERRET FRANCOIS , GABRIEL , JEAN
Nom d'usage
FERRET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
SOISSONS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/08/2007
Siret
49948695900020
Nom commercial
BOULANGERIE LA CLOVIS
Enseigne
BOULANGERIE LA CLOVIS
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, traiteur, croissanterie.
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Autres Activités
BOULANGERIE PATISSERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
23 RUE DES CORDELIERS
02200 , SOISSONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/08/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/08/2007
Siret
49948695900012
Code APE
741J
Adresse
8 ALL DES TILLEULS
02000 , LAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Décision du 22/12/2023. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Michel DAVID
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000560
Date d'ajout
21/02/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 21/02/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX en la personne de Me Guillaume RANDOUX 11 place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons Date de cessation d'activité : 21/02/2019
Numéro d'observation
F18/003088
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 20/12/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DE SCHONEN Nicolas Mandataire judiciaire : SELARL GRAVE RANDOUX en la personne de Me Guillaume RANDOUX 11 place de l'Hôtel de Ville 02200 Soissons. Date de cessation des paiements : 20/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/10/2007
Description
Pas d'ets secondaire dans ressort ancien siège : L'entreprise ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2007
Description
Textes libres : JAL de transfert: L'UNION du 4.9.2007 Dépôt de l'acte primitif au greffe du tribunal de commerce de LAON
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/10/2007
Description
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège de LAON (02000) 8 Allée des des Tilleuls,n°RCS 2007B00127, à SOISSONS (02200) 23 Rue des Cordeliers, à compter du 28.08.2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2019-02-21 Ouverture liquidation judiciaire 2019-03-06 Tribunal de Commerce de Soissons Tribunal de Commerce de Soissons RANDOUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).