Entreprise : SCI LES CHAMPS DES COTES - SIREN 499 474 484
Identité
Dénomination
SCI LES CHAMPS DES COTES
SIREN (siège)
499 474 484
Date d'immatriculation au RNE
13/08/2007
Début d’activité
16/03/2010
Date de fin de la personne morale
12/08/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles et biens mobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
LES CHAMPS DES COTES 18190 UZAY-LE-VENON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE TANGUY , FRANCIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
UZAY LE VENON
Nom, Prénom(s)
GREGORY MAGALI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Saint-Bonnet-Tronçais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2010
Siret
49947448400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles et biens mobiliers
Autres Activités
acquisition exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles et biens mobiliers
Adresse
LES CHAMPS DES COTES
18190 , UZAY-LE-VENON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/2007
Siret
49947448400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
3 RTE DE CHALAIS
18190 , UZAY-LE-VENON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1341
Date d'ajout
25/03/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 16/03/2010 Ancienne : LAURALEX Nouvelle : SCI LES CHAMPS DES COTES Transfert du siège social à compter du 16/03/2010 : Ancienne adresse : 3 ROUTE DE CHALAIS 18190 UZAY LE VENON Nouvelle adresse : les Champs des Cotes 18190 Uzay-le-Venon Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/03/2010 : Nouveau : GREGORY Magali, Associé Société Civile Changement de qualité : BARRE Tanguy Francis, Gérant(e) devient Gérant associé Partant : DUFOUR Céline, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).