Entreprise : AGENCE CONSEIL ALLAIN - SIREN 499 374 486
Identité
Dénomination
AGENCE CONSEIL ALLAIN
Sigle
A.C.A.
SIREN (siège)
499 374 486
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2007
Date de fin de la personne morale
05/08/2106
Date de clôture
31/10
Date de la première clôture
31/10/2008
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 LE ROZE 56530 QUEVEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIN JEAN , PIERRE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Quéven
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2007
Siret
49937448600011
Nom commercial
LE REDUCTEUR D'IMPOTS
Enseigne
ACA
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
12 LE ROZE
56530 , QUEVEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011947
Date d'ajout
26/09/2023
Description
Par jugement en date du 26/09/2023, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif - L643-9 al.2 et R643-18 de AGENCE CONSEIL ALLAIN SARL.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/001518
Date d'ajout
10/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 10/02/2023 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL ERWAN FLATRES, 2 rue Dupleix, 56100 Lorient. Date de cessation des paiements : 11/02/2022.
Numéro d'observation
3221
Date d'ajout
10/03/2020
Description
Radiation du RCS le 10/03/2020 avec effet au 01/03/2020
Numéro d'observation
1793
Date d'ajout
02/03/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 - Liquidateur : ALLAIN Jean Pierre Joseph Marie, ex gérant - Le siège de la liquidation est fixé à : 12 Village le Rozé 56530 Quéven - Journal d'annonces légales : pontivy journal en date du 03/03/2017 - Ets principal sis à QUEVEN, 12 village Le Roze : Cessation d'activité - Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Numéro d'inscription au Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) : 11063287
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).