Entreprise : DAMIER 22 - SIREN 499 295 590
Identité
(Entreprise radiée le 14/04/2021)
Dénomination
DAMIER 22
SIREN (siège)
499 295 590
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2007
Fermeture de l'établissement - 49929559000016
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2016
Date de fin de la personne morale
11/09/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
81360 EUR
Adresse du siège
17 RUE GEORGES EUCHARIS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ECOFIP
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
LE LAMENTIN
Dénomination
ECOPME 13
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Fort-de-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/03/2007
Siret
49929559000016
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de machines et équipements divers
Adresse
17 RUE 17 rue Eugène Eucharis Espace Dillon 3000
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DILLON 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Décision de l'associé unique en date du 27-09-2016 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique ECOFIN, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LE LEGIS du 28-10-2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12002
Date d'ajout
31/08/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 25/06/2013 : Partant : KABLA Roland, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : WOLFOVSKI Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : JAUFFRET Etty, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : JAIS Jean-Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : TERRIER Cécile, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : KAH Etienne, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ECOPME 13 (SARL) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, Roger, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : ECOFIP (SAS) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, Roger, devient Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable Modification relative aux associés à compter du 25/06/2013 : Partant : KABLA Roland, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : WOLFOVSKI Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : JAUFFRET Etty, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : JAIS Jean-Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : TERRIER Cécile, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : KAH Etienne, Associé indéfiniment et solidairement responsable Nouveau : ECOPME 13 (SARL) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, Roger, Associé indéfiniment et solidairement responsable Changement de qualité : ECOFIP (SAS) représentée par ASSIER DE POMPIGNAN Thibaud, Paul, Marie, Roger, devient Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable CESSIONS DE PARTS SOCIALES
Numéro d'observation
3094
Date d'ajout
25/05/2009
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE CONCERNANT ECOFIP : ANCIENNE QUALITE : GERANT ASSOCIE NOUVELLE QUALITE : GERANT ASSOCIE PARTANT : M.ASSIER DE POMPIGNAN THIBAUD PAUL MARIE ROGER né le 23/08/1966 à POINTE A PITRE/FRANCE NOUVEAUX ASSOCIES : MME.BENTOLILA épouse JAUFFRET ETTY née le 26/06/1958 à CASABLANCA/MAROC M.KAH ETIENNE né le 10/04/1947 à SELESTAT/FRANCE M.WOLFOVSKI MICHEL PHILIPPE né le 03/04/1957 à PARIS 9 EME/FRANCE M.JAIS JEAN-MICHEL né le 21/07/1949 à NEUILLY-SUR-SEINE/FRANCE MME.TERRIER CECILE FANNY née le 06/08/1975 à ANTIBES/FRANCE M.KABLA CLEMENT ROLAND né le 05/03/1949 à TUNIS/TUNISIE Date d'effet : 20/11/2007
Numéro d'observation
1379
Date d'ajout
12/03/2009
Description
Augmentation du capital ANCIEN MONTANT 200,00 euros /// NOUVEAU MONTANT 81.360,00 euros Date d'effet : 18/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).