Entreprise : SARL CAMPOS INDUSTRIE - SIREN 499 244 580
Identité
Dénomination
SARL CAMPOS INDUSTRIE
SIREN (siège)
499 244 580
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2007
Début d’activité
04/07/2007
Date de fin de la personne morale
29/07/2106
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2008
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication réparation de machines et équipement destinés aux activités tabacoles et agricoles fabrication de menuiserie et fermeture métalliques serrurerie ferronnerie métallerie
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
LES FENIALS 12200 MONTEILS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMPOS JOAQUIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Monteils
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/2007
Siret
49924458000019
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication réparation de machines et équipement destinés aux activités tabacoles et agricoles fabrication de menuiserie et fermeture métalliques serrurerie ferronnerie métallerie
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Code APRM
2830ZZ - Fabrication de machines agricoles et forestières
Adresse
LES FENIALS
12200 , MONTEILS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6011
Date d'ajout
27/09/2019
Description
Jugement du 01/07/2015 du Tribunal de Grande Instance de Rodez prononçant à l'encontre de CAMPOS Joaquim l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1650
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Radiation du RCS le 11/04/2018 avec effet au 10/04/2018 JUGEMENT DU 10/04/2018, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Numéro d'observation
2176
Date d'ajout
17/05/2013
Description
En date du 14/05/2013, Jugement prononçant la Liquidation Judiciaire de la susdite Société. A confirmé Monsieur CHARRIE Bernard comme juge commissaire. A confirmé Monsieur BOUTONNET Jean-François comme juge commissaire suppléant. A nommé Maître Vincent AUSSEL, 266 place Ernest Granier, 34000 MONTPELLIER comme Mandataire Liquidateur et a maintenu au 24 avril 2012 la date de cessation des paiements avec poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2013.
Numéro d'observation
1419
Date d'ajout
28/03/2013
Description
En date du 22/03/2013, Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rodez DESIGNANT la SELARL FHB, représentée par Maître Jean-François BLANC, 2, rue d'Athènes, 12000 RODEZ en qualité d'Administrateur Judiciaire en remplacement de Maître Jean-François BLANC à compter du 01/02/2013.
Numéro d'observation
4633
Date d'ajout
24/10/2012
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 23/10/2012, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE SIX MOIS Date d'effet : 23/10/2012
Numéro d'observation
3480
Date d'ajout
26/07/2012
Description
Par Jugement en date du 24 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Rodez A MAINTENU la procédure de Redressement Judiciaire et A RENVOYE l'examen de l'affaire au 23/10/2012.
Numéro d'observation
2516
Date d'ajout
23/05/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) redressement judiciaire Suivant jugement en date du 22/05/2012, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé le redressement judiciaire de la susdite société. À nomme M. Charrié Bernard comme juge-commissaire, À nomme M. Boutonnet Jean-François comme juge-commissaire suppléant. À nomme maître Vincent Aussel demeurant 266, place Ernest Granier 34000 Montpellier Comme mandataire judiciaire. A fixé au 24/04/2012 la date de cessation des paiements et a ouvert une période D'observation de six mois. À nomme maître Jean-François blanc demeurant 2, rue d'athènes12000 Rodez en qualité D'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion. Date d'effet :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).