Entreprise : SCI A.V.M - SIREN 499 237 337
Identité
Dénomination
SCI A.V.M
SIREN (siège)
499 237 337
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2007
Début d’activité
06/07/2007
Date de fin de la personne morale
02/08/2106
Date de clôture
23/01
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location des biens immobiliers qui seront acquis par elle, apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale..
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE VERDUN 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PHILIPPON CHRISTIAN , LOUIS , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Saint-Palais-Sur-Mer
Dénomination
COPHIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Royan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/07/2007
Siret
49923733700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location des biens immobiliers qui seront acquis par elle, apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale..
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou location des biens immobiliers qui seront acquis par elle, apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale..
Adresse
9 RUE DE VERDUN
17310 , SAINT-PIERRE-D'OLERON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5832
Date d'ajout
29/08/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/08/2011 : Partant : MAY Catherine, Associé indéfiniment responsable Partant : MAY Jacques Alain, Gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : PHILIPPON Christian, Louis, Jean, Gérant associé Nouveau : COQUELET Roland, Pierre, Édouard, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).