Entreprise : LES COPEAUX JOYEUX - SIREN 499 224 459
Identité
Dénomination
LES COPEAUX JOYEUX
SIREN (siège)
499 224 459
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2007
Début d’activité
20/07/2007
Date de fin de la personne morale
24/07/2106
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
30 B RUE DE LA PREE 17590 ARS-EN-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBAUD CATHY , SANDRA
Nom d'usage
MARTEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Ars-en-Ré
Nom, Prénom(s)
MARTEAU SEBASTIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Ars-en-Ré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2007
Siret
49922445900028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location
Autres Activités
Location
Adresse
30 B RUE DE LA PREE
17590 , ARS-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/2007
Siret
49922445900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
76 RUE DE TROUSSE CHEMISE
17880 , LES PORTES-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7053
Date d'ajout
22/10/2012
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/01/2011 : Ancienne adresse : 76 rue de Trousse Chemise 17880 Les Portes-en-Ré Nouvelle adresse : 30B rue de la Prée 17590 Ars-en-Ré Transfert du siège social à compter du 01/01/2011 : Ancienne adresse : 76 rue de Trousse Chemise 17880 Les Portes-en-Ré Nouvelle adresse : 30B rue de la Prée 17590 Ars-en-Ré Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2011 : Modifié : MARTEAU Sébastien, Gérant associé, demeurant 30B rue de la Prée 17590 Ars-en-Ré Modifié : MARTEAU Cathy, Sandra, Associé Société Civile, demeurant 30B rue de la Prée 17590 Ars-en-Ré
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5597
Date d'ajout
28/11/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/09/2008 Ancienne : 31/10 Nouvelle : 31/12
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).