Entreprise : TERMINAUX DE SEINE LOGISTIQUE - SIREN 499 141 497
Identité
Dénomination
TERMINAUX DE SEINE LOGISTIQUE
Sigle
TDS LOGISTIQUE
SIREN (siège)
499 141 497
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2007
Début d’activité
18/07/2007
Date de fin de la personne morale
25/07/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Manutention portuaire
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Capital social
130000 EUR
Adresse du siège
QUAI GEORGE V 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHCI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SHGT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Le Havre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/2007
Siret
49914149700010
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Manutention portuaire
Autres Activités
Manutention portuaire
Adresse
QUAI GEORGE V
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHCI
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
49914149700028
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
ILE DE LIMAY
78520 , LIMAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
49914149700036
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Nature de l'établissement
Activité principale
Affrètement et organisation des transports
Adresse
RUE DES PAVEURS
91000 , EVRY-COURCOURONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F11/004539
Date d'ajout
19/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/09/2011 : Partant : CNUDDE Fabrice, Responsable Nouveau : BLANCHARD Guillaume, Responsable actes déposés le 19/10/2011
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).