Entreprise : VERGEZALI - SIREN 499 120 814
Identité
Dénomination
VERGEZALI
SIREN (siège)
499 120 814
Date d'immatriculation au RNE
13/07/2007
Début d’activité
30/09/2009
Date de fin de la personne morale
12/07/2106
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
31/01/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Supermarché et station service
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
444423 EUR
Adresse du siège
RTE DE CODOGNAN 30310 VERGEZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNEMORT AMANDA , MARIE-LOUISE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
BONNEMORT CORENTIN , JOEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Aimargues
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2009
Siret
49912081400029
Enseigne
SUPER U
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Supermarché et station service
Adresse
RTE DE CODOGNAN
30310 , VERGEZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/2007
Siret
49912081400011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
60 RUE DES MOUSSAILLONS
30240 , LE GRAU-DU-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/035517
Date d'ajout
07/11/2022
Description
Modification relative aux dirigeants BONNEMORT Alain Bernard Jean nom d'usage : BONNEMORT Alain n'est plus président BONNEMORT Amanda Marie-Louise nom d'usage : BONNEMORT Amanda n'est plus directeur général BONNEMORT Amanda Marie-Louise nom d'usage : BONNEMORT Amanda devient président BONNEMORT Corentin Joel nom d'usage : BONNEMORT Corentin devient directeur général à compter du 01/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/002537
Date d'ajout
19/02/2015
Description
A compter du 08.01.2015 : Modification de la date de cloture de l'exercice social (Ancienne date : 31 décembre)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).