Entreprise : CIDANTILLES.SIT - SIREN 499 003 291
Identité
Dénomination
CIDANTILLES.SIT
SIREN (siège)
499 003 291
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2007
Début d’activité
10/07/2007
Date de fin de la personne morale
15/07/2106
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE MATERIELS POUR LE BATIMENT ,TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT.
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
483 AV VICTOR CORIDUN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
N R A
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ALIGOD
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 0
Dénomination
SARL- CARAIBES INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT RCS F de F 435 179 460 Siege 483 AV V CORIDUN 9Dillon 97200 FORT DE FRANCE Gerant M. MARAN Gérard.
Qualité
Gérant
Dénomination
FENICE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 0
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/2007
Siret
49900329100014
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE MATERIELS POUR LE BATIMENT ,TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT.
Autres Activités
LOCATION SIMPLE DE LONGUE DUREE DE MATERIELS POUR LE BATIMENT ,TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT.
Adresse
CITE DILLON
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
483 AV VICTOR CORIDUN
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4614
Date d'ajout
29/08/2007
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE CONCERNANT MR MARAN GERARD : ANCIENNE MENTION : ASSOCIE ET REPRESENTANT PERMANENT DU GERANT : LA SARL CARAIBES INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT /// NVELLE MENTION : REPRESENTANT PERMANENT CHANGEMENT DE QUALITE CONCERNANT LA SARL CARAIBES INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT : ANCIENNE MENTION : GERANT ASSOCIE // NVELLE MENTION : GERANT ASSOCIES ENTRANTS : SARL N R A ( RCS PARIS 414 948 430 ) AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MR FLORIA MICHEL-PASCAL - SARL ALIGOD (RCS PARIS 449 487 800 ) AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MR DUBOIS LAURENT - SARL FENICE ( RCS PARIS 483 967 402 ) AVEC COMME REPRESENTANT PERMANENT MR SELLES FRANCOIS CESSIONS DE PARTS SOCIALES Date d'effet : 31/07/2007
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).