Entreprise : THEONE - SIREN 498 987 460
Identité
Dénomination
THEONE
SIREN (siège)
498 987 460
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2007
Début d’activité
10/07/2007
Date de fin de la personne morale
10/07/2106
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1469520 EUR
Adresse du siège
2045 RTE DES FOUILLOUSES 26140 ALBON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA AXE 7 - EST LES MARRONS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROIRON DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
GUIRADO PATRICIA , MARTINE
Nom d'usage
BLONDEAU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Veurey-Voroize
Nom, Prénom(s)
GUIRADO ROLAND , JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Montbonnot-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
GUIRADO JOELLE , MARIE-LAURA
Nom d'usage
DAUMAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ECA EXPERTS ET CONSULTANTS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/07/2007
Siret
49898746000025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding
Autres Activités
Holding
Adresse
2045 RTE DES FOUILLOUSES
26140 , ALBON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA AXE 7 - EST LES MARRONS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/07/2007
Siret
49898746000017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
625 RTE DE LA GARE
26210 , EPINOUZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUA DE LA GARE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/019647
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 02/11/2023 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : Maître ETIENNE-MARTIN 5 avenue Général de Gaulle 73000 Chambéry
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/011430
Date d'ajout
04/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 04/07/2023 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/12/2023, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F22/024661
Date d'ajout
06/12/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/12/2022 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/06/2023, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F22/014007
Date d'ajout
28/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 28/06/2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère, Administrateur judiciaire : AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE-MARTIN 5 place Robert Schuman 38000 Grenoble mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).