Entreprise : VOYAGEURS - SIREN 498 861 004
Identité
Dénomination
VOYAGEURS
SIREN (siège)
498 861 004
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2007
Début d’activité
02/10/2007
Date de fin de la personne morale
05/07/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Toutes prestations de services en qualité d'agent de voyages.
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
27 RUE HECTOR BERLIOZ 69009 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANCINI KATIA , MARIE , JOSEPH
Nom d'usage
BYRNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/2007
Siret
49886100400014
Nom commercial
VOYAGEURS
Enseigne
VOYAGEURS
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes prestations de services en qualité d'agent de voyages.
Adresse
27 RUE HECTOR BERLIOZ
69009 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/004877
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/004788
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/043550
Date d'ajout
03/10/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/10/2017 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me Patrick-Paul DUBOIS ou Me Marie DUBOIS PEROTTI 32 rue molière 69006 lyon . Date de cessation des paiements : 22/09/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).