Entreprise : ACADIS - SIREN 498 784 727
Identité
Dénomination
ACADIS
SIREN (siège)
498 784 727
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2007
Début d’activité
30/06/2014
Date de fin de la personne morale
01/07/2106
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/2014
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Référencement, achat, vente produits destinés au secteur agricole dans le domaine des productions végétales ou animales
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
ZA SAINT LEONARD NORD KERLUREC 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
COOPERATIVE EUREDEN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Mellac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2014
Siret
49878472700022
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Référencement, achat, vente produits destinés au secteur agricole dans le domaine des productions végétales ou animales
Adresse
ZA SAINT LEONARD NORD KERLUREC
56450 , THEIX-NOYALO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/06/2007
Siret
49878472700014
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse
4 RUE DES ROQUEMONTS
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5991
Date d'ajout
12/08/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2019 : Partant : PICAVET Patrick, Commissaire aux comptes suppléant Partant : CABINET PICAVET LE DAIN (SARL), Commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2515
Date d'ajout
26/03/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2019 : Partant : CHAUVIN David, Directeur général délégué
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).